序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈洁高 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 王洪华 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈洁高
|
|
2 |
王洪华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
王新
|
沈洁高
|
2 | 2020-09-02 | 联络员备案 |
梁超 *** 备案手机:***
|
沈洁高 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-09-02 | 股东变更 |
王康 , [退出]王新 , [退出]杨天贶 [退出]
|
沈洁高 , [新增]王洪华 [新增]
|
4 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王康 [退出]
|
王洪华 [新增]
|
5 | 2018-04-04 | 联络员备案 |
王新 *** 备案手机:***
|
梁超 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-04 | 经营范围变更 |
国内快递(邮政企业专营业务除外)。(快递业务经营许可证有效期限:2012年12月24日至2017年12月23日)。
|
国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期限:2018年03月14日至2023年03月13日);仓储代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;道路货物运输代理;电子技术服务;物业管理;企业管理服务;商品信息咨询服务;快递咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-06-26 | 股东变更 |
李平 [退出]李权 [退出]
|
王康 [新增]王新 [新增]杨天贶 [新增]
|
8 | 2014-06-26 | 投资人(股权)变更 |
李平出资 10.00000万元 人民币; [退出]李权出资 40.00000万元 人民币 [退出]
|
王康出资 15.00000万元 人民币 ; [新增]王新出资 25.00000万元 人民币 ; [新增]杨天贶出资 10.00000万元 人民币 [新增]
|
9 | 2014-06-26 | 法定代表人变更 |
李权
|
王新
|