序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟星琳 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 陈志中 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟星琳
|
|
2 |
钟建桐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟星琳
|
钟星琳
|
2 | 2021-04-27 | 股东变更 |
钟建桐 , [退出]钟星琳
|
陈志中 , [新增]钟星琳
|
3 | 2021-04-27 | 章程备案 |
无
|
2021-04-26新章程
|
4 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
钟星琳
|
钟星琳
|
5 | 2021-04-23 | 联络员备案 |
钟星琳 *** 备案手机:***
|
贺达志 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-03-21 | 联络员备案 |
钟建桐 *** 备案手机:***
|
钟星琳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|