序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-24 | 负责人变更 |
向群 [退出]
|
侯小妹 [新增]
|
2 | 2020-02-24 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
3 | 2018-12-13 | 负责人变更 |
李梅 [退出]
|
向群 [新增]
|
4 | 2018-12-13 | 财务负责人 |
|
唐娟 ***
|
5 | 2018-12-13 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
6 | 2018-05-14 | 负责人变更 |
李灿 [退出]
|
李梅 [新增]
|
7 | 2016-09-21 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
8 | 2016-09-21 | 联络员备案 |
谭征宇 *** 备案手机:***
|
谭征宇 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-09-21 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。
|
10 | 2016-09-21 | 负责人变更 |
李梅 [退出]
|
李灿 [新增]
|