序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖粟 | 60% | 126万人民币 |
2 | 何明 | 40% | 84万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何明
|
|
2 |
肖粟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南星耀影院管理有限公司新邵分公司
|
何明 | 2016-08-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 法定代表人变更 |
肖粟
|
何明
|
2 | 2020-06-05 | 章程备案 |
无
|
2020-06-04新章程
|
3 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖粟 [退出]
|
何明 [新增]
|
4 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何水云 [退出]
|
肖粟 [新增]
|
5 | 2019-02-21 | 联络员备案 |
何明 *** 备案手机:***
|
何明 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何明 [退出]
|
肖粟 [新增]
|
7 | 2018-10-25 | 法定代表人变更 |
何明
|
肖粟
|
8 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖粟 [退出]
|
何明 [新增]
|
9 | 2018-05-04 | 联络员备案 |
彭玲 *** 备案手机:***
|
何明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2016-05-13 | 联络员备案 |
肖粟 备案手机:*****
|
彭玲 备案手机:*****
|