序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 负责人变更 |
黄立新 [退出]
|
胡毅 [新增]
|
2 | 2018-03-29 | 联络员备案 |
梁立辉 *** 备案手机:***
|
梁立辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-09-13 | 负责人变更 |
赵建军 [退出]
|
黄立新 [新增]
|
4 | 2016-04-01 | 经营场所变更 |
长沙县星沙街道板仓中路41号
|
湖南省长沙县泉塘街道板仓南路26号尚都花园城3栋104、105、106、107
|