序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹贤文
|
|
2 |
贺邵宁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南百分农业科技有限公司益阳分公司
|
匡新华 | 2017-09-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹振宇 [退出]
|
贺邵宁 [新增]
|
2 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余辉 [退出]廖翠猛 [退出]杨文星 [退出]洪祥 [退出]孙卫华 [退出]
|
尹贤文 [新增]
|
3 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹贤文
|
尹贤文
|
4 | 2021-07-08 | 章程备案 |
无
|
2021-06-29新章程
|
5 | 2021-04-01 | 法定代表人变更 |
孙卫华
|
尹贤文
|
6 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙卫华 [退出]
|
尹贤文 [新增]
|
7 | 2019-07-05 | 联络员备案 |
刘启凤 *** 备案手机:***
|
向建华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-07-05 | 联络员备案 |
向建华 *** 备案手机:***
|
向建华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张德明 [退出]杨文星孙卫华杨海峰 [退出]匡新华 [退出]廖翠猛青志新 [退出]
|
孙卫华余辉 [新增]洪祥 [新增]廖翠猛杨文星
|
10 | 2018-04-19 | 联络员备案 |
易美臣 *** 备案手机:***
|
刘启凤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|