序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹映胜 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹映胜
|
|
2 |
梁凌风
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2019-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李曙宇 [退出]
|
邹映胜 [新增]
|
3 | 2019-11-19 | 法定代表人变更 |
李曙宇
|
邹映胜
|
4 | 2019-11-19 | 股东变更 |
李曙宇 , [退出]王姣 , [退出]邹映胜
|
邹映胜
|
5 | 2019-04-30 | 联络员备案 |
王姣 *** 备案手机:***
|
邹映胜 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-02-26 | 股东变更 |
李曙宇 ,刘勇 , [退出]沈寅明 , [退出]王姣 ,邹映胜
|
李曙宇 ,王姣 ,邹映胜
|
7 | 2019-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李曙宇
|
李曙宇
|
8 | 2019-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈寅明 [退出]
|
李曙宇 [新增]
|
9 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹映胜 [退出]
|
李曙宇 [新增]
|
10 | 2018-09-27 | 股东变更 |
刘勇 ,沈寅明 ,王姣 ,邹映胜
|
李曙宇 , [新增]刘勇 ,沈寅明 ,王姣 ,邹映胜
|