序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王彦军 | 80% | 160万人民币 |
2 | 杨静 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨静
|
|
2 |
王彦军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 股东变更 |
崔志卫 , [退出]何文芳 , [退出]蒋耀武 , [退出]唐围为 , [退出]王彦军 ,吴佳静 , [退出]杨静 ,喻令辉 , [退出]周国平 [退出]
|
王彦军 ,杨静
|
2 | 2020-03-31 | 财务负责人 |
吴佳静 ***
|
杨静 ***
|
3 | 2020-03-31 | 章程备案 |
无
|
2020-03-31章程
|
4 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐围为 [退出]喻令辉 [退出]何文芳 [退出]杨静蒋耀武 [退出]吴佳静 [退出]崔志卫 [退出]王彦军 [退出]周国平 [退出]
|
杨静
|
5 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦军 [退出]
|
杨静 [新增]
|
6 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈上 [退出]
|
王彦军 [新增]
|
7 | 2020-03-25 | 联络员备案 |
杨青 *** 备案手机:***
|
杨静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-06-04 | 联络员备案 |
吴佳静 *** 备案手机:***
|
杨青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-02-06 | 股东变更 |
何文芳 ,唐围为 ,杨静 ,喻令辉 ,周国平
|
崔志卫 , [新增]何文芳 ,蒋耀武 , [新增]唐围为 ,王彦军 , [新增]吴佳静 , [新增]杨静 ,喻令辉 ,周国平
|
10 | 2018-02-06 | 投资人(股权)变更 |
周国平 出资 40万人民币;喻令辉 出资 40万人民币;何文芳 出资 40万人民币;唐围为 出资 40万人民币;杨静 出资 40万人民币;
|
周国平 出资 2.5( - 93.75% )万人民币;喻令辉 出资 4.7( - 88.25% )万人民币;何文芳 出资 2.2( - 94.5% )万人民币;唐围为 出资 4.8( - 88% )万人民币;杨静 出资 21( - 47.5% )万人民币;吴佳静 出资 2.5万人民币; [新增]王彦军 出资 160万人民币; [新增]蒋耀武 出资 0.5万人民币; [新增]崔志卫 出资 1.8万人民币; [新增]
|