序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 负责人变更 |
吴钢跃 [退出]
|
杨波 [新增]
|
2 | 2021-01-26 | 负责人变更 |
黄志刚 [退出]
|
吴钢跃 [新增]
|
3 | 2021-01-26 | 其他事项备案 |
深圳市国安顾问有限公司
|
深圳市国安顾问有限公司
|
4 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
杨波 [退出]
|
黄志刚 [新增]
|
5 | 2017-06-26 | 负责人变更 |
吕潍瀚 [退出]
|
杨波 [新增]
|
6 | 2014-07-06 | 其他事项备案 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局开福分局
|
7 | 2014-07-06 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局开福分局
|