序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-03 | 隶属企业名称变更 |
东莞市鸿业工程建设监理有限公司
|
广东鸿业工程项目管理有限公司
|
2 | 2018-04-03 | 名称变更 |
东莞市鸿业工程建设监理有限公司湖南分公司
|
广东鸿业工程项目管理有限公司湖南分公司
|
3 | 2018-04-03 | 负责人变更 |
周昕
|
周昕
|
4 | 2018-03-28 | 联络员备案 |
黄玮 *** 备案手机:***
|
夏宝菊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-04-19 | 负责人变更 |
陈为 [退出]
|
周昕 [新增]
|
6 | 2017-04-19 | 联络员备案 |
黄玮 *** 备案手机:***
|
黄玮 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-04-19 | 财务负责人 |
|
夏宝菊 ***
|
8 | 2017-03-23 | 联络员备案 |
李其遂 *** 备案手机:***
|
黄玮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2014-09-24 | 其他事项备案 |
陈俊飞
|
陈为
|
10 | 2014-07-03 | 其他事项备案 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|