序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南国际会展中心有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建军
|
|
2 |
尹艳梅
|
|
3 |
陈祖湘
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 经营范围变更 |
一般项目:会议及展览服务;娱乐性展览;文化场馆管理服务;商业综合体管理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);企业管理咨询;市场营销策划;咨询策划服务;体育赛事策划;体验式拓展活动及策划;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);租借道具活动;文化用品设备出租;体育用品设备出租;广告设计、代理;广告****布;广告制作;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;体育竞赛组织;健身休闲活动;数字内容制作服务(不含出版****行);其他文化艺术经纪代理;影视美术道具置景服务;科普宣传服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);项目策划与公关服务;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出场所经营;营业性演出;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
许可项目:演出场所经营;营业性演出;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;娱乐性展览;文化场馆管理服务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;文艺创作;文化用品设备出租;商业综合体管理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);企业管理咨询;市场营销策划;体育赛事策划;体验式拓展活动及策划;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);租借道具活动;体育用品设备出租;广告设计、代理;广告****布;广告制作;咨询策划服务;组织体育表演活动;体育竞赛组织;健身休闲活动;数字内容制作服务(不含出版****行);影视美术道具置景服务;科普宣传服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);项目策划与公关服务;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-07-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-26章程修正案
|
3 | 2021-12-31 | 经营范围变更 |
会议、展览和商务活动的策划、布展;文体活动的策划、组织;广告策划、设计、制作、代理、****布;器材租赁;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:会议及展览服务;娱乐性展览;文化场馆管理服务;商业综合体管理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);企业管理咨询;市场营销策划;咨询策划服务;体育赛事策划;体验式拓展活动及策划;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);租借道具活动;文化用品设备出租;体育用品设备出租;广告设计、代理;广告****布;广告制作;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;体育竞赛组织;健身休闲活动;数字内容制作服务(不含出版****行);其他文化艺术经纪代理;影视美术道具置景服务;科普宣传服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);项目策划与公关服务;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出场所经营;营业性演出;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
4 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟建国 [退出]
|
尹艳梅 [新增]
|
5 | 2021-12-31 | 章程备案 |
无
|
2021-12-20新章程
|
6 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈君俊 [退出]黎志刚 [退出]张建军郭勇 [退出]刘伟庆 [退出]
|
张建军
|
7 | 2021-12-31 | 股东变更 |
湖南国际会展中心 [退出]
|
湖南国际会展中心有限公司 [新增]
|
8 | 2018-01-30 | 章程备案 |
无
|
2018-01-23新章程
|
9 | 2017-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建军刘伟庆黎志刚施红桥 [退出]孙建平 [退出]
|
陈君俊 [新增]刘伟庆张建军黎志刚郭勇 [新增]
|
10 | 2017-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙建平 [退出]
|
陈祖湘 [新增]
|