序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁芳 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁芳
|
|
2 |
刘清平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 联络员备案 |
刘清平 *** 备案手机:***
|
刘清平 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-07-07 | 章程备案 |
无
|
2022-07-06公司新章程
|
3 | 2022-07-07 | 股东变更 |
刘清平 [退出]
|
袁芳 [新增]
|
4 | 2022-06-08 | 地址变更 |
湖南省长沙县星沙街道星城社区安置房A11栋95号101
|
湖南省长沙县星沙街道天华中路79号明城商务广场第21层2106、2107房
|
5 | 2022-06-08 | 章程备案 |
无
|
2022-06-07新章程
|
6 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王巧林 [退出]
|
刘清平 [新增]
|
7 | 2022-03-31 | 章程备案 |
无
|
2022-03-29新章程
|
8 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘清平 [退出]
|
袁芳 [新增]
|
9 | 2022-03-31 | 法定代表人变更 |
刘清平
|
袁芳
|
10 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
刘清平 *** 备案手机:***
|
刘清平 *** 备案手机:***
|