序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文志远 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文志远
|
|
2 |
蔡玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-12-21 | 股东变更 |
蔡玲 , [退出]文志远
|
文志远
|
3 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡玲
|
蔡玲
|
4 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文志远
|
文志远
|
5 | 2021-12-21 | 章程备案 |
无
|
2021-12-20通过新的公司章程。
|
6 | 2019-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡玉林 [退出]
|
蔡玲 [新增]
|
7 | 2019-10-08 | 法定代表人变更 |
蔡道林
|
文志远
|
8 | 2019-10-08 | 章程备案 |
无
|
2019-09-27股权变更
|
9 | 2019-10-08 | 股东变更 |
蔡道林 , [退出]蔡莉 , [退出]胡玉林 [退出]
|
蔡玲 , [新增]文志远 [新增]
|
10 | 2019-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡道林 [退出]
|
文志远 [新增]
|