序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周铁斌 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 胡养萍 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周铁斌
|
|
2 |
申玮伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 股东变更 |
胡养萍 ,周铁斌 ,邬满意 [退出]
|
胡养萍 ,周铁斌
|
2 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李敏 [退出]
|
申玮伟 [新增]
|
3 | 2021-04-22 | 章程备案 |
无
|
2021-04-04新章程
|
4 | 2020-12-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
邬满意;谭巧珍; [退出]
|
邬满意;周铁斌; [新增]胡养萍; [新增]
|
5 | 2020-12-09 | 股东变更 |
谭巧珍 , [退出]邬满意
|
胡养萍 , [新增]周铁斌 , [新增]邬满意
|
6 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
邬满意
|
周铁斌
|
7 | 2020-12-09 | 章程备案 |
无
|
2020-11-23新章程
|
8 | 2020-12-09 | 联络员备案 |
谭巧珍 *** 备案手机:***
|
申伟杰 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邬满意 [退出]
|
周铁斌 [新增]
|
10 | 2019-07-10 | 股东变更 |
钟向鹏 , [退出]邬满意
|
谭巧珍 , [新增]邬满意
|