序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文慧 | 30.26% | 617.304万人民币 |
2 | 陈杰 | 28.24% | 576.096万人民币 |
3 | 周音知 | 20% | 408.0万人民币 |
4 | 彭金麓 | 10% | 204.0万人民币 |
5 | 刘树玲 | 5% | 102.0万人民币 |
6 | 彭畅 | 5% | 102.0万人民币 |
7 | 吴炜 | 1.5% | 30.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周音知
|
|
2 |
徐谨辉
|
|
3 |
伏广旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 | 股东变更 |
陈杰 ,李文慧 ,彭金麓
|
陈杰 ,李文慧 ,刘树玲 , [新增]彭畅 , [新增]彭金麓 ,吴炜 , [新增]周音知 [新增]
|
2 | 2020-12-02 | 注册资本变更 |
637.5万人民币
|
2040.000000万人民币( + 220% )
|
3 | 2020-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-02第二章第五条、第三章第六条
|
4 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘一春 [退出]
|
伏广旭 [新增]
|
5 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
刘一春
|
周音知
|
6 | 2020-11-13 | 股东变更 |
李文慧 ,彭金麓 ,全栋 , [退出]徐谨辉 [退出]
|
陈杰 , [新增]李文慧 ,彭金麓
|
7 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘一春 [退出]
|
周音知 [新增]
|
8 | 2020-11-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-30第三章第六条
|
9 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭金麓 [退出]
|
徐谨辉 [新增]
|
10 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全栋 [退出]
|
刘一春 [新增]
|