序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟光军 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 韩羽 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟光军
|
|
2 |
韩羽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 股东变更 |
韩伟 [退出]
|
韩羽 , [新增]钟光军 [新增]
|
2 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖海 [退出]
|
韩羽 [新增]
|
3 | 2020-12-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-12-28 | 章程备案 |
无
|
2020-12-21新章程
|
5 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
韩伟
|
钟光军
|
6 | 2020-11-05 | 章程备案 |
无
|
2020-10-29新章程
|
7 | 2020-11-05 | 地址变更 |
长沙高新开****区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋7楼A790室
|
长沙高新开****区谷苑路186号湖南大学科技园工程孵化大楼东区第6层627室
|
8 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩伟 [退出]
|
钟光军 [新增]
|