序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋玮 | 90% | 720.0万人民币 |
2 | 蒋耀兵 | 10% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋玮
|
|
2 |
蒋耀兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 经营范围变更 |
一汽大众品牌汽车销售及售后服务;一类机动车维修(小型车维修);三类机动车维修(车身清洁维护,车辆装潢)(篷布、坐垫及内装饰);汽车配件及精品销售;车管业务代办;二手车(不含报废汽车)交易及其信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车新车零售;机动车、新能源汽车的维修;汽车租赁;代办按揭服务;汽车相关技术咨询服务;汽车零配件零售;品牌汽车、新能源汽车、新能源汽车零配件、新能源汽车充电桩产品与系统销售;二手车经营;代办机动车车管业务;品牌汽车、专用汽车、汽车用品、汽车内饰用品、各种商用汽车销售;新能源汽车租赁;汽车上牌代理服务;电动汽车驱动电机控制系统的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋玮
|
蒋玮
|
3 | 2021-09-03 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01新章程
|
4 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
李桃英 *** 备案手机:***
|
陈虹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-07-27 | 股东变更 |
蒋耀兵 ,蒋宗平 [退出]
|
蒋耀兵 ,蒋玮 [新增]
|
6 | 2017-02-28 | 联络员备案 |
周勍 备案手机:*****
|
李桃英 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2015-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋耀兵 [退出]
|
蒋宗平 [新增]
|
8 | 2015-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨文东 [退出]
|
蒋耀兵 [新增]
|
9 | 2015-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋宗平
|
蒋宗平
|
10 | 2015-09-25 | 联络员备案 |
周勍
|
周勍
|