序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪灿 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 张琪 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 周章磊 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周章磊
|
|
2 |
汪灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 经营范围变更 |
酒店管理;企业管理服务;供应链管理与服务;公寓管理;住宿;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;旅游管理服务;会议及展览服务;广告设计;旅游规划设计;餐饮管理;品牌策划咨询服务;露营基地经营(限分支机构);广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
酒店管理;企业管理服务;供应链管理与服务;公寓管理;住宿;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;旅游管理服务;会议及展览服务;广告设计;旅游规划设计;餐饮管理;品牌策划咨询服务;露营基地经营(限分支机构);广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
2 | 2021-06-09 | 股东变更 |
谭枫博 , [退出]汪灿 ,周章磊
|
汪灿 ,张琪 , [新增]周章磊
|
3 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周章磊
|
周章磊
|
4 | 2021-06-09 | 章程备案 |
无
|
2021-06-03新章程
|
5 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
谭枫博 *** 备案手机:***
|
张鹏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-01-03 | 股东变更 |
刘正伟 , [退出]谭枫博 ,向华 [退出]
|
谭枫博 ,汪灿 , [新增]周章磊 [新增]
|
7 | 2020-01-03 | 法定代表人变更 |
谭枫博
|
周章磊
|
8 | 2020-01-03 | 章程备案 |
无
|
2020-01-02新章程
|
9 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向华 [退出]
|
汪灿 [新增]
|
10 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭枫博 [退出]
|
周章磊 [新增]
|