序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建康 | 45% | 540.0万人民币 |
2 | 文琳 | 35% | 420.0万人民币 |
3 | 史向峰 | 10% | 120.0万人民币 |
4 | 张芬 | 10% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建康
|
|
2 |
张芬
|
|
3 |
文琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10新章程
|
2 | 2021-03-15 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段368号C座-F02、03铺及架空层
|
湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋1305房
|
3 | 2021-03-12 | 联络员备案 |
文琳 *** 备案手机:***
|
文琳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-07-02 | 名称变更 |
长沙湘乐缘餐饮管理有限公司
|
湖南湘乐缘餐饮管理有限公司
|
5 | 2020-07-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-02章程修正案
|
6 | 2019-08-05 | 财务负责人 |
王智庆 ***
|
谭智尹 ***
|
7 | 2019-08-05 | 股东变更 |
文琳 ,张芬 ,张婧 [退出]
|
刘建康 , [新增]史向峰 , [新增]文琳 ,张芬
|
8 | 2019-08-05 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
1200.000000万人民币( + 140% )
|
9 | 2019-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-05第二章第五条:注册资本;第三章第六条:股东。
|
10 | 2017-07-25 | 财务负责人 |
|
王智庆 ***
|