序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖伟峰 | 50% | 540万人民币 |
2 | 肖善朋 | 50% | 540万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖伟峰
|
|
2 |
肖善朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 章程备案 |
无
|
2021-11-17新章程
|
2 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵仁达 [退出]
|
肖善朋 [新增]
|
3 | 2021-11-17 | 股东变更 |
李赞 , [退出]谢玉林 [退出]
|
肖善朋 , [新增]肖伟峰 [新增]
|
4 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
李赞
|
肖伟峰
|
5 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李赞 [退出]
|
肖伟峰 [新增]
|
6 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗立平 [退出]
|
邵仁达 [新增]
|
7 | 2021-04-25 | 章程备案 |
无
|
2021-04-23新章程
|
8 | 2021-04-19 | 联络员备案 |
罗立平 *** 备案手机:***
|
罗立平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|