序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷宇 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 南应安 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
南应安
|
|
2 |
陈莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-17 | 联络员备案 |
周萍 备案手机:*****
|
陈莹 备案手机:***** (网上办理)
|
2 | 2016-01-21 | 股东变更 |
刘炜 , [退出]南应安
|
雷宇 , [新增]南应安
|
3 | 2016-01-21 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2016-01-21 | 投资人(股权)变更 |
南应安 出资 500万人民币;刘炜 出资 500万人民币; [退出]
|
南应安 出资 500万人民币;雷宇 出资 500万人民币; [新增]
|
5 | 2016-01-21 | 联络员备案 |
备案手机:
|
周萍 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-01-21 | 财务负责人 |
|
梁润桃 ***
|
7 | 2016-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘炜 [退出]
|
陈莹 [新增]
|
8 | 2015-08-04 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局
|
长沙市工商行政管理局雨花分局
|
9 | 2013-01-31 | 经营范围变更 |
法律法规、国家政策允许的项目投资。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
法律法规、国家政策允许的项目投资。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
10 | 2013-01-31 | 法定代表人变更 |
刘欢欣
|
南应安
|