序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南鼎安投资有限公司 | 52% | 3640.0万人民币 |
2 | 湖南贵****投资置业有限公司 | 42% | 2940.0万人民币 |
3 | 刘先展 | 5% | 350.0万人民币 |
4 | 长沙鑫晖资产管理有限公司 | 1% | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨令达
|
|
2 |
刘先展
|
|
3 |
张莉
|
|
4 |
范全
|
|
5 |
郭亚明
|
|
6 |
文梦雍
|
|
7 |
王进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 章程备案 |
无
|
2021-04-28通过公司新章程
|
2 | 2021-04-30 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区新韶西路398号湘江雅颂居12栋106房
|
湖南省长沙市天心区殷家冲路北1123文化创意园区2栋601室
|
3 | 2020-01-17 | 章程备案 |
无
|
2020-01-15通过公司新章程。
|
4 | 2020-01-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-01-17 | 股东变更 |
长沙鑫晖资产管理有限公司 ,湖南贵****投资置业有限公司 ,刘先展 ,龍江投资有限公司 [退出]
|
长沙鑫晖资产管理有限公司 ,湖南鼎安投资有限公司 , [新增]湖南贵****投资置业有限公司 ,刘先展
|
6 | 2019-11-06 | 其他事项备案 |
无
|
舒友成
|
7 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王霆 [退出]
|
刘先展 [新增]
|
8 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖柯 [退出]
|
王进 [新增]文梦雍 [新增]
|
9 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘先展
|
杨令达 [新增]刘先展范全 [新增]张莉 [新增]郭亚明 [新增]
|
10 | 2019-11-06 | 经理备案 |
王霆 [退出]
|
刘先展 [新增]
|