序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴亮 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 杨斌之 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴亮
|
|
2 |
杨斌之
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
戴亮 *** 备案手机:***
|
戴亮 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-27 | 联络员备案 |
戴亮 *** 备案手机:***
|
戴亮 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-08-05 | 股东变更 |
代敏 , [退出]刘敏 [退出]
|
戴亮 , [新增]杨斌之 [新增]
|
4 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代敏 [退出]
|
杨斌之 [新增]
|
5 | 2020-08-05 | 章程备案 |
无
|
2020-08-04新章程
|