序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 联络员备案 |
王雅君 *** 备案手机:***
|
王昊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-10-28 | 负责人变更 |
国宁 [退出]
|
张文哲 [新增]
|
3 | 2020-06-22 | 负责人变更 |
李赞成 [退出]
|
国宁 [新增]
|
4 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
赵振雷 *** 备案手机:***
|
王雅君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
王雅君 *** 备案手机:***
|
王雅君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-04-18 | 联络员备案 |
李欢欢 *** 备案手机:***
|
赵振雷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-01-07 | 名称变更 |
福建融信世欧物业管理集团有限公司长沙分公司
|
融信世欧物业服务集团有限公司长沙分公司
|
8 | 2019-01-07 | 其他事项备案 |
福建融信世欧物业管理集团有限公司
|
融信世欧物业服务集团有限公司
|
9 | 2018-11-08 | 负责人变更 |
郭辉 [退出]
|
李赞成 [新增]
|
10 | 2018-11-08 | 财务负责人 |
肖常结 ***
|
黄淑丽 ***
|