序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | YANG WEIHONG | 100% | 15.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
YANG WEIHONG
|
|
2 |
王辉
|
|
3 |
刘主理
|
|
4 |
吴晓丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-01 | 联络员备案 |
邹波 *** 备案手机:***
|
胡爱云 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-02-11 | 法定代表人变更 |
YANG WEIHONG
|
YANG WEIHONG
|
3 | 2018-02-11 | 章程备案 |
无
|
2018-02-11章程备案
|
4 | 2018-02-11 | 联络员备案 |
赵余丹 *** 备案手机:***
|
邹波 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-02-11 | 经营范围变更 |
工程管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房屋建筑工程设计服务;建筑工程材料的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-02-11 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
赵余丹 [退出]
|
邹波 [新增]
|
7 | 2015-09-21 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
无
|
赵余丹 [新增]
|
8 | 2015-09-21 | 财务负责人 |
无
|
赵余丹
|
9 | 2015-09-21 | 联络员备案 |
施石应
|
赵余丹
|
10 | 2013-08-13 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资0.0
|
股东实际出资15.0
|