序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾兴媛 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 郭树 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭树
|
|
2 |
王建文
|
|
3 |
王兆福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 章程备案 |
无
|
2022-06-23新章程
|
2 | 2022-06-27 | 法定代表人变更 |
曾兴媛
|
郭树
|
3 | 2022-06-27 | 联络员备案 |
曾兴媛 *** 备案手机:***
|
郭树 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾兴媛 [退出]
|
郭树 [新增]
|
5 | 2022-06-14 | 股东变更 |
曾兴媛
|
郭树 , [新增]曾兴媛
|
6 | 2022-06-14 | 章程备案 |
无
|
2022-06-13同意公司新章程
|
7 | 2022-06-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2022-06-09 | 联络员备案 |
曾兴媛 *** 备案手机:***
|
曾兴媛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|