序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐家隆 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐家隆
|
|
2 |
陈豪禄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向延治 [退出]
|
陈豪禄 [新增]
|
2 | 2021-05-25 | 章程备案 |
无
|
2021-05-24公司新章程
|
3 | 2021-05-25 | 法定代表人变更 |
刘建华
|
唐家隆
|
4 | 2021-05-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-05-25 | 股东变更 |
刘建华 , [退出]向延治 [退出]
|
唐家隆 [新增]
|
6 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建华 [退出]
|
唐家隆 [新增]
|
7 | 2020-09-24 | 章程备案 |
无
|
2020-09-22新章程
|
8 | 2020-09-24 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段200号体育公寓4栋1711房
|
湖南省长沙市天心区劳动西路289号嘉盛商务广场29009房
|
9 | 2020-07-17 | 法定代表人变更 |
贺雅林
|
刘建华
|
10 | 2020-07-17 | 章程备案 |
无
|
2020-07-16公司新章程
|