序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程红 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程红
|
|
2 |
刘玉石
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 章程备案 |
无
|
2020-09-14新章程
|
2 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建阳 [退出]
|
刘玉石 [新增]
|
3 | 2020-09-15 | 法定代表人变更 |
刘玉石
|
程红
|
4 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉石 [退出]
|
程红 [新增]
|
5 | 2020-09-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-09-15 | 股东变更 |
刘建阳 , [退出]刘玉石 [退出]
|
程红 [新增]
|
7 | 2020-08-11 | 联络员备案 |
周步中 *** 备案手机:***
|
周步中 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
刘腾 *** 备案手机:***
|
周步中 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-03-08 | 联络员备案 |
张艳红 *** 备案手机:***
|
刘腾 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-09-25 | 联络员备案 |
刘玉石 备案手机:*****
|
张艳红 备案手机:***** (网上办理)
|