序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡益兴 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 范靖宇 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范靖宇
|
|
2 |
胡益兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡建乐 [退出]
|
胡益兴 [新增]
|
2 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张世峰 [退出]
|
范靖宇 [新增]
|
3 | 2022-04-25 | 股东变更 |
胡建乐 , [退出]胡益兴 ,张世峰 [退出]
|
范靖宇 , [新增]胡益兴
|
4 | 2022-04-25 | 法定代表人变更 |
张世峰
|
范靖宇
|
5 | 2022-04-25 | 章程备案 |
无
|
2022-04-22新章程
|
6 | 2021-09-17 | 地址变更 |
长沙高新开****区麓谷街道文轩路656号麓谷长丰商业大厦6楼及8楼-16楼
|
长沙高新开****区麓谷街道文轩路656号麓谷长丰商业大厦1楼101号、6楼及8楼-16楼
|
7 | 2021-09-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-14修改章程第二条
|