序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓立冬 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 何德才 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何德才
|
|
2 |
李明强
|
|
3 |
程轲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
周舟 *** 备案手机:***
|
何德才 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-12-20 | 股东变更 |
恒天九五重工有限公司 [退出]
|
邓立冬 , [新增]何德才 [新增]
|
3 | 2018-12-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2018-11-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2018-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙辉勇 [退出]
|
何德才 [新增]
|
6 | 2018-11-08 | 法定代表人变更 |
龙辉勇
|
何德才
|
7 | 2018-11-08 | 股东变更 |
龙辉勇 [退出]
|
恒天九五重工有限公司 [新增]
|
8 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周舟 备案手机:*****
|
9 | 2015-08-21 | 住所变更 |
浏阳制造产业基地永和路4号
|
长沙经济技术开****区漓湘东路236号恒天九五重工有限公司办公楼前栋103
|
10 | 2015-08-20 | 一般代表变更 |
浏阳市工商行政管理局
|
长沙市工商行政管理局经济技术开****分局
|