序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭江强 | 50% | 500万人民币 |
2 | 覃思 | 30% | 300万人民币 |
3 | 湖南省天香生态企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴文斌
|
|
2 |
陈松林
|
|
3 |
刘婷婷
|
|
4 |
朱咏梅
|
|
5 |
覃思
|
|
6 |
孙雄
|
|
7 |
莫萍
|
|
8 |
刘玉英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 章程备案 |
无
|
2022-03-10董事长(法定代表人)彭江强变更成戴文斌;总经理彭江强变更成戴文斌;董事陈建红变更成陈松林;工商联络员彭江强变更成戴文斌;监事(职工代表)孔玉变更成刘玉英。
|
2 | 2022-03-22 | 联络员备案 |
彭江强 *** 备案手机:***
|
戴文斌 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭江强 [退出]
|
戴文斌 [新增]
|
4 | 2022-03-22 | 法定代表人变更 |
彭江强
|
戴文斌
|
5 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘婷婷彭江强 [退出]朱咏梅覃思陈建红 [退出]
|
戴文斌 [新增]覃思刘婷婷朱咏梅陈松林 [新增]
|
6 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫萍孔玉 [退出]孙雄
|
刘玉英 [新增]莫萍孙雄
|
7 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何玉姣 [退出]孙雄莫萍
|
孔玉 [新增]孙雄莫萍
|
8 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭江强
|
彭江强
|
9 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘婷婷彭江强朱咏梅覃思陈建红
|
刘婷婷彭江强朱咏梅覃思陈建红
|
10 | 2020-08-13 | 经营期限 |
2009年5月12日 至 2059年5月11日
|
2009年5月12日 至 长期
|