序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘谷林 | 98.24561% | 2800.0万人民币 |
2 | 李雪梅 | 1.75439% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘谷林
|
|
2 |
李雪梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-17 | 股东变更 |
陈根生 , [退出]杨鹏程 [退出]
|
李雪梅 , [新增]刘谷林 [新增]
|
2 | 2019-10-17 | 法定代表人变更 |
杨鹏程
|
刘谷林
|
3 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李革 [退出]
|
李雪梅 [新增]
|
4 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨鹏程 [退出]
|
刘谷林 [新增]
|
5 | 2019-10-17 | 联络员备案 |
田甜 *** 备案手机:***
|
李雪梅 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-10-17 | 章程备案 |
无
|
2019-10-16第一章
|
7 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田甜 [退出]
|
杨鹏程 [新增]
|
8 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
田甜
|
杨鹏程
|
9 | 2018-11-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-20通过公司章程修正案。
|
10 | 2018-11-15 | 股东变更 |
李革 , [退出]田甜 [退出]
|
陈根生 , [新增]杨鹏程 [新增]
|