序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何建军 | 35% | 280万人民币 |
2 | 何爱民 | 32.5% | 260万人民币 |
3 | 何彬生 | 32.5% | 260万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何建军
|
|
2 |
何彬生
|
|
3 |
何爱民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 联络员备案 |
唐甜甜 *** 备案手机:***
|
蒋燕芸 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-29 | 联络员备案 |
罗力峰 *** 备案手机:***
|
唐甜甜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
熊银球 *** 备案手机:***
|
罗力峰 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-04-18 | 联络员备案 |
备案手机:
|
熊银球 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-04-18 | 地址变更 |
长沙市芙蓉区蓉园路1号3栋502房
|
湖南省长沙市芙蓉区蓉园路1号3栋502房
|