序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仝天兵 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 李玲 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仝天兵
|
|
2 |
李玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 股东变更 |
邓蕾 , [退出]仝天兵
|
李玲 , [新增]仝天兵
|
2 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
仝天兵
|
仝天兵
|
3 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04新章程
|
4 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓蕾 [退出]
|
李玲 [新增]
|
5 | 2020-06-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-03修改原章程第三章第六条
|
6 | 2020-06-03 | 其他事项备案 |
邓蕾 出资 510万人民币;仝天兵 出资 490万人民币;
|
邓蕾 出资 490万人民币;仝天兵 出资 510万人民币;
|
7 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国华 [退出]
|
邓蕾 [新增]
|
8 | 2019-10-17 | 股东变更 |
邓蕾 ,刘国华 , [退出]仝天兵
|
邓蕾 ,仝天兵
|
9 | 2019-10-17 | 章程备案 |
无
|
2019-10-16公司新章程
|