序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜婕华 | 35% | 350.0万人民币 |
2 | 刘正军 | 31% | 310.0万人民币 |
3 | 喻伟 | 16% | 160.0万人民币 |
4 | 张新明 | 6% | 60.0万人民币 |
5 | 孙巧 | 6% | 60.0万人民币 |
6 | 李叶蕾 | 6% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻伟
|
|
2 |
姜婕华
|
|
3 |
刘正军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻伟
|
喻伟
|
2 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻伟 [退出]
|
姜婕华 [新增]
|
3 | 2022-08-08 | 股东变更 |
李叶蕾 ,刘正军 ,孙巧 ,喻伟 ,曾碧波 , [退出]张新明
|
姜婕华 , [新增]李叶蕾 ,刘正军 ,孙巧 ,喻伟 ,张新明
|
4 | 2022-08-08 | 章程备案 |
无
|
2022-08-04变更股东
|
5 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
朱慧玲 *** 备案手机:***
|
朱慧玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-11-04 | 联络员备案 |
朱慧玲 *** 备案手机:***
|
朱慧玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-03-16 | 联络员备案 |
曾碧波 *** 备案手机:***
|
朱慧玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|