序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟飞 | 99% | 9900.0万人民币 |
2 | 钟燕 | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟飞
|
|
2 |
张欣翼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 章程备案 |
无
|
2021-10-16章程备案
|
2 | 2021-10-29 | 经营范围变更 |
以自有合法资金(资产)开展科技业、教育业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);销售建筑材料;文化旅游资源开****建设;文化旅游产业经营;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
以自有合法资产开展科技业、教育业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);建筑材料销售;文化旅游资源开****建设;文化旅游产业经营;自有房屋租赁;办公设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-10-29 | 联络员备案 |
李培 *** 备案手机:***
|
伍婷瑶 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟燕 [退出]彭辉 [退出]
|
张欣翼 [新增]
|
5 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭程 [退出]
|
钟飞 [新增]
|
6 | 2021-01-20 | 联络员备案 |
郑翔 *** 备案手机:***
|
李培 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-05-31 | 经营范围变更 |
以自有资产投资科技业、教育业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);销售建筑材料;文化旅游资源开****建设;文化旅游产业经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
以自有合法资金(资产)开展科技业、教育业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);销售建筑材料;文化旅游资源开****建设;文化旅游产业经营;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-05-31 | 章程备案 |
无
|
2018-05-10公司章程
|
9 | 2018-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
彭程
|
10 | 2018-03-14 | 联络员备案 |
赵珏 *** 备案手机:***
|
郑翔 *** 备案手机:*** (网上办理)
|