序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 飞的科技(深圳)有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏垚
|
|
2 |
李欢
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南喜行网络科技有限公司郑州分公司
|
张洪坤 | 2022-09-05 |
2 |
湖南喜行网络科技有限公司沈阳分公司
|
张洪坤 | 2022-08-31 |
3 |
湖南喜行网络科技有限公司韶关分公司
|
王俊善 | 2022-08-26 |
4 |
湖南喜行网络科技有限公司西宁分公司
|
王俊善 | 2022-08-15 |
5 |
湖南喜行网络科技有限公司太原分公司
|
王俊善 | 2022-08-12 |
6 |
湖南喜行网络科技有限公司天津分公司
|
张洪坤 | 2022-08-02 |
7 |
湖南喜行网络科技有限公司宁波分公司
|
苏杰 | 2022-08-02 |
8 |
湖南喜行网络科技有限公司上海分公司
|
苏杰 | 2022-08-01 |
9 |
湖南喜行网络科技有限公司汕头分公司
|
王俊善 | 2022-07-28 |
10 |
湖南喜行网络科技有限公司呼伦贝尔分公司
|
张洪坤 | 2022-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-09-18 | 联络员备案 |
任柱 *** 备案手机:***
|
|
3 | 2021-09-18 | 股东变更 |
任柱 [退出]
|
|
4 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任柱 [退出]
|
|
5 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方文 [退出]
|
|
6 | 2021-09-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
|
7 | 2021-09-18 | 法定代表人变更 |
任柱
|
|
8 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴红 [退出]
|
|
9 | 2020-06-01 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2020-06-01 | 地址变更 |
长沙经济技术开****区开元东路以北、东六线以东华润置地广场一期12幢1201(集群注册)
|
|