序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈庆江 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈庆江
|
|
2 |
周鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-03 | 联络员备案 |
陈庆江 *** 备案手机:***
|
陈庆江 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-07-27 | 联络员备案 |
戴广杰 *** 备案手机:***
|
陈庆江 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何阳 [退出]
|
周鑫 [新增]
|
4 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡博文 [退出]
|
何阳 [新增]
|