序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-30 | 负责人变更 |
阳金明 [退出]
|
曾琦 [新增]
|
2 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
邓曦 *** 备案手机:***
|
谭烨瑛 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-03-12 | 经营范围变更 |
在中国人民银行批准的范围内、在总公司的授权下开展业务活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,在总公司的授权下开展业务活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-03-12 | 负责人变更 |
阳金明
|
阳金明
|
5 | 2018-03-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
长沙市芙蓉区芙蓉中路一段540号农行办公楼11楼
|
长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑18B栋
|
6 | 2016-12-20 | 隶属企业名称变更 |
中国长城资产管理公司
|
中国长城资产管理股份有限公司
|
7 | 2016-12-20 | 名称变更 |
中国长城资产管理公司长沙办事处
|
中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司
|
8 | 2016-12-20 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
9 | 2016-05-23 | 经营范围变更 |
在中国人民银行批准的范围内、在总公司的授权下开展业务活动。
|
在中国人民银行批准的范围内、在总公司的授权下开展业务活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-08-11 | 法定代表人变更 |
朱红卫
|
阳金明
|