序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱灿国 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 欧阳智勇 | 29% | 58.0万人民币 |
3 | 陈杰 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹劲
|
|
2 |
陈杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
邹劲 *** 备案手机:***
|
邹劲 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
邹劲 *** 备案手机:***
|
邹劲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
邱灿国 *** 备案手机:***
|
邱灿国 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
邱灿国 *** 备案手机:***
|
邹劲 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-04-22 | 章程备案 |
无
|
2020-04-22新章程
|
6 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱灿国 [退出]
|
邹劲 [新增]
|
7 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
邱灿国
|
邹劲
|
8 | 2020-04-06 | 联络员备案 |
邱灿国 *** 备案手机:***
|
邱灿国 *** 备案手机:*** (网上办理)
|