序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宾林浩 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宾林浩
|
|
2 |
朱丽玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 股东变更 |
段文博 [退出]
|
宾林浩 [新增]
|
2 | 2022-08-01 | 联络员备案 |
潘建连 *** 备案手机:***
|
潘建连 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程兰 [退出]
|
宾林浩 [新增]
|
4 | 2022-07-18 | 法定代表人变更 |
程兰
|
宾林浩
|
5 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨麒生 [退出]
|
朱丽玲 [新增]
|
6 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘建连 [退出]
|
杨麒生 [新增]
|
7 | 2021-11-23 | 法定代表人变更 |
段文博
|
程兰
|
8 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段文博 [退出]
|
程兰 [新增]
|
9 | 2020-12-14 | 联络员备案 |
吴家国 *** 备案手机:***
|
潘建连 *** 备案手机:*** (网上办理)
|