序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柳正清 | 55.93% | 1677.9万人民币 |
2 | 柳卓松 | 18.9% | 567万人民币 |
3 | 柳嵩 | 15.57% | 467.1万人民币 |
4 | 蔡桂元 | 8.6% | 258万人民币 |
5 | 陈希训 | 1% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柳卓松
|
|
2 |
柳正清
|
|
3 |
陈希训
|
|
4 |
柳嵩
|
|
5 |
蔡桂元
|
|
6 |
黄玉兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 经营期限 |
2000年3月2日 至 2020年3月1日
|
2000年3月2日 至 2050年3月1日
|
2 | 2020-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2017-04-27 | 股东变更 |
蔡桂元 ,陈武松 , [退出]柳正清 ,柳卓松 ,柳嵩
|
蔡桂元 ,陈希训 , [新增]柳正清 ,柳卓松 ,柳嵩
|
4 | 2017-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳卓松 [退出]
|
黄玉兰 [新增]
|
5 | 2017-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳嵩 [退出]
|
柳卓松 [新增]
|
6 | 2017-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳嵩柳正清蔡桂元陈武松 [退出]
|
陈希训 [新增]柳卓松 [新增]柳嵩柳正清蔡桂元
|
7 | 2017-04-27 | 注册资本(金)变更 |
257万人民币
|
3000.000000万人民币( + 1067.31518% )
|
8 | 2017-04-27 | 董事备案 |
柳嵩柳正清蔡桂元陈武松 [退出]
|
陈希训 [新增]柳卓松 [新增]柳嵩柳正清蔡桂元
|
9 | 2017-04-27 | 经理备案 |
柳嵩 [退出]
|
柳卓松 [新增]
|
10 | 2017-04-27 | 法定代表人变更 |
柳嵩
|
柳卓松
|