序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张作为 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张作为
|
|
2 |
雷天昊
|
|
3 |
丰帆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-11-19 | 章程备案 |
无
|
2020-11-18新章程
|
3 | 2020-11-19 | 股东变更 |
长沙艺间教育咨询有限责任公司 , [退出]雷天昊 , [退出]张作为
|
张作为
|
4 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张作为 [退出]
|
丰帆 [新增]
|
5 | 2018-07-03 | 联络员备案 |
陈艳元 *** 备案手机:***
|
陈艳元 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭米玲 [退出]
|
雷天昊 [新增]
|
7 | 2018-07-03 | 股东变更 |
张作为
|
长沙艺间教育咨询有限责任公司 , [新增]雷天昊 , [新增]张作为
|
8 | 2018-07-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2018-07-03 | 财务负责人 |
|
陈艳元 ***
|
10 | 2018-07-03 | 章程备案 |
无
|
2018-06-13新章程
|