序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文姣龙 | 70% | 280.0万人民币 |
2 | 吴瑛 | 30% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴瑛
|
|
2 |
黄航标
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 股东变更 |
吴瑛
|
文姣龙 , [新增]吴瑛
|
2 | 2021-01-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2018-03-22 | 联络员备案 |
黄文华 *** 备案手机:***
|
李晓 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-02-06 | 股东变更 |
张琳 [退出]
|
吴瑛 [新增]
|
5 | 2018-02-06 | 法定代表人变更 |
张琳
|
吴瑛
|
6 | 2018-02-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张琳 [退出]
|
吴瑛 [新增]
|
7 | 2018-02-06 | 投资人(股权)变更 |
张琳 出资 400万人民币; [退出]
|
吴瑛 出资 400万人民币; [新增]
|
8 | 2018-01-04 | 股东变更 |
张为 [退出]
|
张琳 [新增]
|
9 | 2018-01-04 | 法定代表人变更 |
张为
|
张琳
|
10 | 2018-01-04 | 投资人(股权)变更 |
张为 出资 400万人民币; [退出]
|
张琳 出资 400万人民币; [新增]
|