序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖玉徕 | 70% | 4760.0万人民币 |
2 | 杨子文 | 30% | 2040.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖玉徕
|
|
2 |
周志强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 股东变更 |
陆湘蕾 , [退出]陆湘苓 [退出]
|
肖玉徕 , [新增]杨子文 [新增]
|
2 | 2022-01-27 | 联络员备案 |
陆湘蕾 *** 备案手机:***
|
肖玉徕 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆湘蕾 [退出]
|
肖玉徕 [新增]
|
4 | 2022-01-27 | 章程备案 |
无
|
2022-01-25新章程
|
5 | 2022-01-27 | 法定代表人变更 |
陆湘蕾
|
肖玉徕
|
6 | 2022-01-23 | 联络员备案 |
陆湘蕾 *** 备案手机:***
|
陆湘蕾 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-04-30 | 联络员备案 |
袁文 *** 备案手机:***
|
陆湘蕾 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-08-27 | 章程备案 |
无
|
2020-08-26新章程
|
9 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
周玲
|
陆湘蕾
|
10 | 2020-08-27 | 股东变更 |
陆广 , [退出]周玲 [退出]
|
陆湘蕾 , [新增]陆湘苓 [新增]
|