序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董建国 | 51% | 510万人民币 |
2 | 何思妍 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董建国
|
|
2 |
何思妍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董建国 [退出]
|
王超 [新增]
|
2 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何思妍 [退出]
|
戴望舒 [新增]
|
3 | 2022-08-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-08-26 | 股东变更 |
董建国 , [退出]何思妍 [退出]
|
王超 [新增]
|
5 | 2022-08-26 | 章程备案 |
无
|
2022-08-17新章程
|
6 | 2022-08-26 | 联络员备案 |
董建国 *** 备案手机:***
|
王超 *** 备案手机:***
|
7 | 2022-08-26 | 法定代表人变更 |
董建国
|
王超
|
8 | 2021-05-12 | 股东变更 |
何思妍 ,谢礼华 [退出]
|
董建国 , [新增]何思妍
|
9 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢礼华 [退出]
|
董建国 [新增]
|
10 | 2021-05-12 | 章程备案 |
无
|
2021-04-25股东(股权)变更 法定代表人变更
|