序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严伟 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李卓奕
|
|
2 |
严伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李卓奕;成员:李卓奕;成员:严伟;
|
2 | 2017-05-19 | 章程备案 |
无
|
2017-05-08修改章程第八条
|
3 | 2017-05-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李卓奕;成员:李卓奕;成员:严伟;
|
4 | 2016-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
严伟 [退出]
|
李卓奕 [新增]
|
5 | 2016-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李卓奕 [退出]
|
严伟 [新增]
|
6 | 2016-05-11 | 财务负责人 |
|
李卓奕
|
7 | 2016-05-11 | 董事备案 |
严伟 [退出]
|
李卓奕 [新增]
|
8 | 2016-05-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-10修正第十三、十五、十七条
|
9 | 2016-05-11 | 联络员备案 |
李卓奕 备案手机:*****
|
严伟 备案手机:*****
|
10 | 2016-05-11 | 法定代表人变更 |
严伟
|
李卓奕
|