序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖峰 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 陈超 | 49% | 2450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赖峰
|
|
2 |
陈超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 经营范围变更 |
土石方工程服务;公路工程、水利水电工程、城市地铁隧道工程、房屋建筑工程、环保设施工程的施工;软件服务;计算机技术咨询;机电设备安装服务;建筑劳务分包;通信线路和设备的安装;管道工程施工服务;建材、通用机械设备、电气机械设备、机电产品的销售;建筑装饰材料的零售;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;综合布线;安全技术防范系统设计、施工、维修;钢结构工程专业承包;市政公用工程施工总承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;环保工程专业承包;环保工程、建筑装饰工程设计;消防设施工程专业承包;弱电工程总承包;电子与智能化工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
园林绿化工程、亮化工程、公路工程、水利水电工程、城市地铁隧道工程、房屋建筑工程的施工;土石方工程服务;风景园林工程设计服务;绿化管理;信息技术咨询服务;花卉作物、苗木的销售;花卉出租服务;景观和绿地、环保设施工程施工;停车场运营管理;道路自动收费停车泊位的管理;智慧城市的设计、相关服务、规划、与智慧楼宇信息技术服务;软件服务;计算机技术咨询;机电设备安装服务;建筑劳务分包;通信线路和设备的安装;管道工程施工服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;综合布线;安全技术防范系统设计、施工、维修;钢结构工程专业承包;市政公用工程施工总承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;环保工程专业承包、设计;建筑装饰工程设计;消防设施工程专业承包;弱电工程总承包;电子与智能化工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘超华 [退出]
|
陈超 [新增]
|
3 | 2021-01-12 | 章程备案 |
无
|
2021-01-11第三条
|
4 | 2020-05-25 | 经营范围变更 |
土石方工程服务;机电设备安装服务;建筑劳务分包;通信线路和设备的安装;管道工程施工服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;综合布线;安全技术防范系统设计、施工、维修;钢结构工程专业承包;市政公用工程施工总承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;环保工程专业承包;环保工程设计;消防设施工程专业承包;建材、装饰材料、通用机械设备、电气机械设备、机电产品的销售;公路工程、水利水电工程、城市地铁隧道工程、房屋建筑工程、环保工程设施的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
土石方工程服务;公路工程、水利水电工程、城市地铁隧道工程、房屋建筑工程、环保设施工程的施工;软件服务;计算机技术咨询;机电设备安装服务;建筑劳务分包;通信线路和设备的安装;管道工程施工服务;建材、通用机械设备、电气机械设备、机电产品的销售;建筑装饰材料的零售;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;综合布线;安全技术防范系统设计、施工、维修;钢结构工程专业承包;市政公用工程施工总承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;环保工程专业承包;环保工程、建筑装饰工程设计;消防设施工程专业承包;弱电工程总承包;电子与智能化工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-05-25 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-05-25 | 股东变更 |
赖峰 ,唐鑫海 [退出]
|
陈超 , [新增]赖峰
|
7 | 2019-09-20 | 章程备案 |
无
|
2019-09-17新章程
|
8 | 2019-09-20 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦2501房
|
湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
|
9 | 2019-01-08 | 联络员备案 |
王湘敏 *** 备案手机:***
|
赖峰 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡广斌 [退出]
|
赖峰 [新增]
|