序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾陈祥 | 25% | 50万人民币 |
2 | 李锋 | 24.5% | 49万人民币 |
3 | 向伟 | 24.5% | 49万人民币 |
4 | 彭照 | 15% | 30万人民币 |
5 | 周军 | 10% | 20万人民币 |
6 | 邹峰 | 1% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李锋
|
|
2 |
向伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 清算组备案 |
无
|
|
2 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
杨佳 备案手机:*****
|
|
3 | 2016-10-31 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
|
4 | 2016-10-31 | 清算组成员备案 |
无
|
|
5 | 2016-05-26 | 联络员备案 |
向伟 备案手机:*****
|
|
6 | 2015-08-11 | 投资人(股权)变更 |
李锋向伟
|
|