序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仁合四为(湖南)集团有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓剑波
|
|
2 |
刘佳星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 联络员备案 |
曲婵 *** 备案手机:***
|
曲婵 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峰林 [退出]
|
邓剑波 [新增]
|
3 | 2022-03-04 | 法定代表人变更 |
李峰林
|
邓剑波
|
4 | 2022-03-01 | 联络员备案 |
曲婵 *** 备案手机:***
|
曲婵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2022-02-24 | 联络员备案 |
李峰林 *** 备案手机:***
|
曲婵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-07-23 | 章程备案 |
无
|
2020-07-22新章程
|
7 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐灏 [退出]
|
刘佳星 [新增]
|
8 | 2020-07-23 | 联络员备案 |
李峰林 *** 备案手机:***
|
李峰林 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-07-22 | 联络员备案 |
李峰林 *** 备案手机:***
|
李峰林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
李峰林 *** 备案手机:***
|
李峰林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|